CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA
Informe ejecutivo de CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES BREDA SL | Apoderado Solidario | 01/09/2023 | |
CONSTRUCCIONES BREDA SL | Secretario | 31/08/2023 | |
CONSTRUCCIONES BREDA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/08/2023 | |
CONSTRUCCIONES BREDA SL | Consejero | 31/08/2023 |
VINCULACIONES DE CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA
Empresa: CONSTRUCCIONES BREDA SL
Apoderado Solidario
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Pons Julia Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43919 , F 34, S 8, H B 51746, I/A 34 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-08
Empresa: CONSTRUCCIONES BREDA SL
Consejero Suplente
Consejero Delegado Mancomunado
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Pons Julia Irene
Consejero
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Pons Julia Daniel
- Sanchez Vendrell Gal La
Presidente
Secretario
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43919 , F 33, S 8, H B 51746, I/A 33 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-08
Empresa: CLEUREM SL
Liquidador
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37265 , F 182, S 8, H B 305060, I/A 3 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Empresa: CLEUREM SL
Consejero Delegado
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Consejero
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Pons Calabuig Ramon
- Pons Lazaro Ramon
Liquidador
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Presidente
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37265 , F 182, S 8, H B 305060, I/A 3 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguilera Valiente Javier
- Bargues Gimenez Jorge Raul
- Blasco Muñoz Israel
- Delgado Babio Raquel
- Estepa Perez Juan Carlos
- Fernandez Gonzalo Beatriz
- Fontanals Perez Portabella Carlos
- Garces Leante Eugenio
- Garcia Menea Francisco Javier
- Gonzalez Requejo Carlos
- Martos Palacios Sonia
- Miralles Dominguez Pablo
- Moya Granados Isidoro
- Perez Bernabe Ag. De Seguros E Inversiones
- Perez Gonzalez Alejandro Manuel
- Sanchez Encinas Soledad
- Sanchez Rapun Maria Teresa
- Torras Abellan Pedro
- Velasco De La Iglesia Igor
Apoderado
- Almansa Jimenez Juan Francisco
- Arias Ramon Jose Antonio
- Arruabarrena Bonilla Maria Berta
- Blanco Marques Miguel Angel
- Blasco Ahis Juan Carlos
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Calviño Gonzalez Maria Magdalena
- Calvo Baqueriza Virgilio
- Castro Lopez Felipe
- Corrales Bolaños Maria Del Carmen
- De Alba Rufian Mariano
- Dorado Jimenez Maria Belen
- Furnells Ribas Luis
- Garcia Del Pino Jose Antonio
- Garcia Ramirez Monica Maria
- Garcia Sorell Jose Maria
- Hortal Moreno Tomas
- Jimenez Molina Vanesa
- Jimenez Pascual Jesus Maria
- Lamas Lamas Marcial
- Larumbe Perez Jorge
- Liaño Romero Roberto
- Lozano Calvet Ignacio
- Macias Lopez Fernando Jose
- Martinez Zamora Rosendo
- Mascareña Angulo Jose Manuel
- Molpeceres Sesma Julian
- Moya Garcia Santiago
- Paredes Soto Caridad
- Poca Gaya David
- Ramirez Gonzalez Luis Enrique
- Reig Molet Luis
- Rodriguez Gallardo Juan Antonio
- Ruiz Pola Maria Pilar
- Sanchez Alonso Angeles
- Sanz Pozo Javier
- Tamarit Pascual Maria Carmen
- Triviño Triviño Maria Alicia
- Vaillo Berenguer Juan-jose
- Vargas Jimenez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 140, S 8, H M 52461, I/A 522 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Empresa: CLEUREM SL
Consejero Delegado
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Consejero
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Pons Calabuig Ramon
- Pons Lazaro Ramon
Presidente
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37265 , F 181, S 8, H B 305060, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
Empresa: CLEUREM SL
Administrador Unico
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37265 , F 181, S 8, H B 305060, I/A 2 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
Apoderado
- Alvarez Fernandez Juan Jesus
- Blanco Perez Alfonso
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Diaz Forastieri Roberto
- Farre Rius Isabel
- Font Dilme Joana
- Gago Polo Salvador
- Gallego Garcia Angel
- Garcia Escobar Jose Antonio
- Gimeno Vicente Elba Maria
- Gonzalez Collado Ivan
- Guzman Sanchis Eloina Raquel
- Ibañez Zorrilla Maria Izaskun
- Lozano Diez Jose Manuel
- Marcos Requena Sandra
- Miguez Perez Jose Manuel
- Moreno Fernandez Diego
- Moreno Martinez Lucia
- Muñoz Palma Maria Encarnacion
- Peña Vazquez Mercedes
- Perez Salgado Sergio
- Redondo Gamero Juan Carlos
- Rodriguez Hernandez Francisco Manuel
- Rodriguez Rodriguez Daniel
- Rodriguez Vila Jose
- Segales Comas Roser
- Tapada Perez Maria Del Carmen
- Timoneda Salinas Carlos
- Urbistondo Cascales Juan
- Vigo Gil Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25198 , F 113, S 8, H M 52461, I/A 190 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA
Mostramos los datos de CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALABUIG ALCALA DEL OLMO JOSEFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos