BLANCO PEREZ ALFONSO
Informe ejecutivo de BLANCO PEREZ ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO PEREZ ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFONSO BLANCO SL | Socio Unico | 11/04/2014 | |
ALFONSO BLANCO SL | Administrador Unico | 11/04/2014 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE BLANCO PEREZ ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO PEREZ ALFONSO
Empresa: BEREZI INTERIORISMO SL
Liquidador Solidario
- Baigorri Larrion Marina
- Blanco Perez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 42, S 8, H SS 33754, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: BEREZI INTERIORISMO SL
Administrador Solidario
- Baigorri Larrion Marina
- Blanco Perez Alfonso
Liquidador Solidario
- Baigorri Larrion Marina
- Blanco Perez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 42, S 8, H SS 33754, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Empresa: ALFONSO BLANCO SL
Administrador Unico
- Blanco Perez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 93, S 8, H OR 14288, I/A 1 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-32
Empresa: ALFONSO BLANCO SL
Socio Único
- Blanco Perez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 93, S 8, H OR 14288, I/A 1 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-32
Empresa: BEREZI INTERIORISMO SL
Administrador Solidario
- Baigorri Larrion Marina
- Blanco Perez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 40, S 8, H SS 33754, I/A 1 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-20
Apoderado
- Alvarez Fernandez Juan Jesus
- Blanco Perez Alfonso
- Calabuig Alcala Del Olmo Josefina
- Diaz Forastieri Roberto
- Farre Rius Isabel
- Font Dilme Joana
- Gago Polo Salvador
- Gallego Garcia Angel
- Garcia Escobar Jose Antonio
- Gimeno Vicente Elba Maria
- Gonzalez Collado Ivan
- Guzman Sanchis Eloina Raquel
- Ibañez Zorrilla Maria Izaskun
- Lozano Diez Jose Manuel
- Marcos Requena Sandra
- Miguez Perez Jose Manuel
- Moreno Fernandez Diego
- Moreno Martinez Lucia
- Muñoz Palma Maria Encarnacion
- Peña Vazquez Mercedes
- Perez Salgado Sergio
- Redondo Gamero Juan Carlos
- Rodriguez Hernandez Francisco Manuel
- Rodriguez Rodriguez Daniel
- Rodriguez Vila Jose
- Segales Comas Roser
- Tapada Perez Maria Del Carmen
- Timoneda Salinas Carlos
- Urbistondo Cascales Juan
- Vigo Gil Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25198 , F 113, S 8, H M 52461, I/A 190 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-28
Información de BLANCO PEREZ ALFONSO
Mostramos los datos de BLANCO PEREZ ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO PEREZ ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos