CAICOYA JAQUETE MARTA
Informe ejecutivo de CAICOYA JAQUETE MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CAICOYA JAQUETE MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QVADRIGAS ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 17/06/2020 | |
NAVIERA F TAPIAS GALICIA SL | Vicesecret. | 13/10/2016 | 12/03/2019 |
F TAPIAS GRUPO DE SOCIEDADES E INVERSIONES SL | Vicesecretario No Consejero | 30/03/2017 | 28/02/2019 |
ASTILLEROS DE HUELVA SA | Apoderado Solidario | 02/07/2010 | 24/08/2018 |
VIAJES SANDRA'S SA | Vicesecretario No Consejero | 17/03/2017 | 27/06/2017 |
LA PETROLIFERA TRANSPORTES SA | Vicesecretario No Consejero | 26/09/2016 | 16/03/2017 |
VINCULACIONES DE CAICOYA JAQUETE MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAICOYA JAQUETE MARTA
Empresa: QVADRIGAS ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22839 , F 20, S 8, H M 408892, I/A 15 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Empresa: NAVIERA F TAPIAS GALICIA SL
Secretario
Vicesecret.
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35751 , F 173, S 8, H M 642495, I/A 10 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Vicesecretario No Consejero
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19692 , F 202, S 8, H M 346453, I/A 26 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Empresa: VIAJES SANDRA'S SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 200, S 8, H M 86635, I/A 23 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19692 , F 202, S 8, H M 346453, I/A 25 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Empresa: VIAJES SANDRA'S SA
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5285 , F 29, S 8, H M 86635, I/A 22 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: LA PETROLIFERA TRANSPORTES SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 91, S 8, H M 39885, I/A 103 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: NAVIERA F TAPIAS GALICIA SL
Consejero
Secretario
Vicesecret.
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 6, S 8, H C 46966, I/A 14 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-15
Empresa: LA PETROLIFERA TRANSPORTES SA
Apoderado
Auditor
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Caicoya Jaquete Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29717 , F 89, S 8, H M 39885, I/A 101 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: ASTILLEROS DE HUELVA SA
Apoderado Solidario
- Alvar Ezquerra Gonzalo
- Caicoya Jaquete Marta
- QVADRIGAS ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 911 , F 185, S 8, H H 10973,H , I/ 56 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-21
Información de CAICOYA JAQUETE MARTA
Mostramos los datos de CAICOYA JAQUETE MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAICOYA JAQUETE MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos