ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENAULT TRUCK CENTER SA | Apoderado Solidario | 27/03/2023 | |
VOLVO GROUP ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 27/03/2023 | |
RENAULT TRUCK CENTER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/09/2022 | |
VOLVO TRUCK CENTER SL | Apoderado Solidario | 30/08/2018 | |
VOLVO TRUCK CENTER SL | Apoderado Mancomunado | 30/08/2018 | |
VOLVO TRUCK CENTER SL | Apoderado | 13/05/2016 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES
Empresa: RENAULT TRUCK CENTER SA
Apoderado Solidario
- Escribano Martinez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27891 , F 80, S 8, H M 502669, I/A 55 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: VOLVO GROUP ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Escribano Martinez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33982 , F 192, S 8, H M 17714, I/A 295 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: RENAULT TRUCK CENTER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agudin Conejo Aitor
- Alba Garcia Maria Lucia
- Baeyens Joachim-eric
- De La Torre Alvaro Noelia
- Escribano Martinez Maria Angeles
- Fernandez Gonzalez Jesus
- Garrido Gancedo Cesar
- Gomez Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27891 , F 78, S 8, H M 502669, I/A 52 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Empresa: RENAULT TRUCK CENTER SA
Apoderado
- Agudin Conejo Aitor
- Alba Garcia Maria Lucia
- Baeyens Joachim-eric
- De La Torre Alvaro Noelia
- Escribano Martinez Maria Angeles
- Fernandez Gonzalez Jesus
- Garrido Gancedo Cesar
- Gomez Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27891 , F 77, S 8, H M 502669, I/A 51 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Empresa: RENAULT TRUCK CENTER SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27891 , F 77, S 8, H M 502669, I/A 50 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: RENAULT TRUCK CENTER SA
Apoderado
- Agudin Conejo Aitor
- Alba Garcia Maria Lucia
- Baeyens Joachim-eric
- De La Torre Alvaro Noelia
- Escribano Martinez Maria Angeles
- Fernandez Gonzalez Jesus
- Garrido Gancedo Cesar
- Gomez Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27891 , F 76, S 8, H M 502669, I/A 49 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: VOLVO TRUCK CENTER SL
Apoderado Mancomunado
- Escribano Martinez Maria Angeles
Apoderado Solidario
- Escribano Martinez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22985 , F 47, S 8, H M 51327, I/A 116 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Empresa: RENAULT TRUCK CENTER SA
Apoderado
- Agudin Conejo Aitor
- Alba Garcia Maria Lucia
- Baeyens Joachim-eric
- Capita Escobar Jose
- Colas Escuin Juan Manuel
- Escribano Martinez Maria Angeles
- Fernandez Genicio Francisco Javier
- Fernandez Gonzalez Jesus
- Garrido Gancedo Cesar
- Gomez Garcia Enrique
- Lopez Suarez Alfonso
- Morilla Delgado Jordi
- Perez Gomez David
- Stoleriu Roxana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27891 , F 69, S 8, H M 502669, I/A 32 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: VOLVO TRUCK CENTER SL
Apoderado
- Escribano Martinez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22985 , F 43, S 8, H M 51327, I/A 107 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Empresa: RENAULT TRUCKS ESPAÑA SL
Apoderado
- Baeyens Joachim-eric
- Bermejo Gil Alejandro
- Bermejo Parra Lino
- De Andres Riofrio Francisco Jose
- De Miguel Ramon Sergio
- Escribano Martinez Maria Angeles
- Gomez Jimenez Ismael
- Gorjux Philippe Jean Claude
- Lazcoz Cisneros Ignacio
- Martinez Pinilla Jose Maria
- Muñoz Gomez Francisco Vicente
- Parames Hernandez Jose Manuel
- Rubio Rodriguez Ana Isabel
- Silva Correa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22599 , F 219, S 8, H M 275142, I/A 83 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
VER MAS ACTOS
Información de ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO MARTINEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos