CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO
Informe ejecutivo de CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUDISCA SL | Administrador Solidario | 06/08/2010 |
VINCULACIONES DE CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO
Empresa: TU YOGUR EN CASA SL
Liquidador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 73, S 8, H TF 49464, I/A 2 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: TU YOGUR EN CASA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Liquidador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 73, S 8, H TF 49464, I/A 2 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: GRUDIS-K2 SL
Liquidador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 4, S 8, H TF 52032, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: GRUDIS-K2 SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Liquidador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 4, S 8, H TF 52032, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: GRUDIS-K2 SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 1, S 8, H TF 52032, I/A 1 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: SONDEOS Y PERFORACIONES CANARIAS SL
Liquidador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
- Suarez Diaz Candelaria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 194, S 8, H TF 25592, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: SONDEOS Y PERFORACIONES CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
- Suarez Diaz Candelaria Del Rosario
Liquidador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
- Suarez Diaz Candelaria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 194, S 8, H TF 25592, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Empresa: TU YOGUR EN CASA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 73, S 8, H TF 49464, I/A 1 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-38
Empresa: GRUDISCA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 10, S 8, H TF 13611, I/A 4 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
Empresa: GRUDISCA SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 10, S 8, H TF 13611, I/A 4 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
Información de CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO
Mostramos los datos de CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA GONZALEZ JUAN GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos