CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAZY WAVE SL | Socio Unico | 05/10/2021 | |
LAZY WAVE SL | Administrador Unico | 05/10/2021 | |
GRUDISCA SL | Administrador Solidario | 06/08/2010 |
VINCULACIONES DE CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO
Empresa: LAZY WAVE SL
Administrador Unico
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 166, S 8, H T 26090, I/A 3 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-43
Empresa: LAZY WAVE SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 166, S 8, H T 26090, I/A 3 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-43
Empresa: LAZY WAVE SL
Socio Único
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 166, S 8, H T 26090, I/A 3 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-43
Empresa: TU YOGUR EN CASA SL
Liquidador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 73, S 8, H TF 49464, I/A 2 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: TU YOGUR EN CASA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Liquidador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 73, S 8, H TF 49464, I/A 2 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: GRUDIS-K2 SL
Liquidador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 4, S 8, H TF 52032, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: GRUDIS-K2 SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Liquidador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 4, S 8, H TF 52032, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: GRUDIS-K2 SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3282 , F 1, S 8, H TF 52032, I/A 1 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: TU YOGUR EN CASA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
- Cabrera Gonzalez Juan Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 73, S 8, H TF 49464, I/A 1 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-38
Empresa: SONDEOS Y PERFORACIONES CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 194, S 8, H TF 25592, I/A 4 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-38
VER MAS ACTOS
Información de CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA GONZALEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos