CABREDO LASAGA ANA MARIA
Informe ejecutivo de CABREDO LASAGA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABREDO LASAGA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTIVEL SA | Consejero | 19/01/2010 | 09/02/2015 |
VEL SA | Consejero | 19/01/2010 | 23/01/2015 |
VEL SA | Apoderado | 29/01/2013 | |
RENTIVEL SA | Apoderado | 03/01/2013 |
VINCULACIONES DE CABREDO LASAGA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABREDO LASAGA ANA MARIA
Empresa: RENTIVEL SA
Consejero
- Cabredo Lasaga Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 186, S 8, H M 33507, I/A 51 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Empresa: VEL SA
Consejero
- Cabredo Lasaga Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405 , F 216, S 8, H M 33914, I/A 51 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Empresa: VEL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405 , F 208, S 8, H M 33914, I/A 49 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: RENTIVEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 185, S 8, H M 33507, I/A 49 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: VEL SA
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405 , F 207, S 8, H M 33914, I/A 46 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Empresa: RENTIVEL SA
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 183, S 8, H M 33507, I/A 46 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Información de CABREDO LASAGA ANA MARIA
Mostramos los datos de CABREDO LASAGA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABREDO LASAGA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos