VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAUVE SL | Administrador Solidario | 14/01/2016 | |
RENTIVEL SA | Consejero | 19/01/2010 | |
VEL SA | Consejero | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA
Empresa: RENTIVEL SA
Consejero
- Velasco Cabredo Ana Isabel
- Velasco Cabredo Antonio
- Velasco Cabredo Eduardo
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
- Velasco Cabredo Xandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40313 , F 90, S 8, H M 33507, I/A 56 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: VEL SA
Consejero
- Velasco Cabredo Ana Isabel
- Velasco Cabredo Antonio
- Velasco Cabredo Eduardo
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
- Velasco Cabredo Xandra
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40408 , F 15, S 8, H M 33914, I/A 56 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: VEL SA
Presidente
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405 , F 217, S 8, H M 33914, I/A 53 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Empresa: RENTIVEL SA
Presidente
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 188, S 8, H M 33507, I/A 53 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Empresa: ANAUVE SL
Administrador Solidario
- Velasco Cabredo Ana Isabel
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 11, S 8, H M 62175, I/A 7 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: VEL SA
Consejero
- Velasco Cabredo Ana Isabel
- Velasco Cabredo Antonio
- Velasco Cabredo Eduardo
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
- Velasco Cabredo Myriam
- Velasco Cabredo Xandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405 , F 216, S 8, H M 33914, I/A 52 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: VEL SA
Presidente
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5405 , F 216, S 8, H M 33914, I/A 52 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: RENTIVEL SA
Consejero
- Velasco Cabredo Ana Isabel
- Velasco Cabredo Antonio
- Velasco Cabredo Eduardo
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
- Velasco Cabredo Myriam
- Velasco Cabredo Xandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 187, S 8, H M 33507, I/A 52 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: RENTIVEL SA
Presidente
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 187, S 8, H M 33507, I/A 52 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: RENTIVEL SA
Presidente
- Velasco Cabredo Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 186, S 8, H M 33507, I/A 50 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
VER MAS ACTOS
Información de VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO CABREDO MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos