CABALLERO PRADOS RUFINO
Informe ejecutivo de CABALLERO PRADOS RUFINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABALLERO PRADOS RUFINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA PENSIONES XXIII FP | Apoderado | 26/08/2011 |
VINCULACIONES DE CABALLERO PRADOS RUFINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO PRADOS RUFINO
Empresa: AHORROMADRID XXIII FP
Miem.Com.Ctr
- Caballero Prados Rufino
- Rodriguez Muñoz Marcos
Pres.Com.Ctr
- Caballero Prados Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29125 , F 75, S 8, H M 287662, I/A 33 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: AHORROMADRID XXIII FP
Apoderado
- Caballero Prados Rufino
- Seisdedos Cortes Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16832 , F 194, S 8, H M 287662, I/A 25 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: AHORROMADRID XXIII FP
Pres.Com.Ctr
- Caballero Prados Rufino
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16832 , F 194, S 8, H M 287662, I/A 24 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Empresa: AHORROMADRID XXIII FP
Miem.Com.Ctr
- Caballero Prados Rufino
- Rodriguez Muñoz Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16832 , F 193, S 8, H M 287662, I/A 18 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Empresa: AHORROMADRID XXIII FP
Miem.Com.Ctr
- Caballero Prados Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16832 , F 191, S 8, H M 287662, I/A 10 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Empresa: AHORROMADRID XXIII FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16832 , F 191, S 8, H M 287662, I/A 10 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Empresa: AHORROMADRID XXIII FP
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16832 , F 191, S 8, H M 287662, I/A 10 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Información de CABALLERO PRADOS RUFINO
Mostramos los datos de CABALLERO PRADOS RUFINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO PRADOS RUFINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos