GONZALEZ PAÑEDA DAVID
Informe ejecutivo de GONZALEZ PAÑEDA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE GONZALEZ PAÑEDA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERDICASA SA | Apoderado Mancomunado | 28/07/2023 | |
HERDICASA SA | Apoderado Solidario | 28/07/2023 | |
CRINDES SL | Apoderado Mancomunado | 24/05/2023 | |
CRINDES SL | Apoderado Solidario | 24/05/2023 | |
RECREATIVOS JORMA SL | Apoderado Solidario | 15/02/2023 | |
RECREATIVOS JORMA SL | Apoderado Mancomunado | 15/02/2023 | |
OPERADORA CASTILLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2023 | |
GAMASOL ELECTRONICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2023 | |
NUEVAZAR SL | Apoderado | 06/02/2023 | |
FANTASTICGAME SL | Apoderado | 06/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ PAÑEDA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PAÑEDA DAVID
Empresa: HERDICASA SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Apoderado Solidario
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 13, S 8, H AS 1857, I/A 23 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-33
Empresa: SANTALUCIA FONDOEMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Gonzalez Pañeda David
Secr.Com.Ctr
- Gonzalez Pañeda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 216, S 8, H M 302560, I/A 35 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: CRINDES SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Apoderado Solidario
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 73, S 8, H AS 25056, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-33
Empresa: RECREATIVOS JORMA SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Apoderado Solidario
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 203, S 8, H OR 5526, I/A 36 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-32
Empresa: OPERADORA CASTILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 134, S 8, H LE 1329, I/A 17 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-24
Empresa: FANTASTICGAME SL
Apoderado
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12528 , F 48, S 8, H M 199891, I/A 15 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: NUEVAZAR SL
Apoderado
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36358 , F 218, S 8, H M 200211, I/A 20 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: OPEMA SA
Apoderado
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 21, S 8, H M 25009, I/A 37 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: GAMASOL ELECTRONICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Pañeda David
- Lana Fernandez Francisco
- Medio Gonzalez Luis Manuel
- Perez Carus Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 59, F 216, S 8, H CS 1649, I/A 15 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-12
Empresa: SANTALUCIA FONDOEMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Gonzalez Pañeda David
- Romero Rodrigo Javier
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Gonzalez Pañeda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36594 , F 214, S 8, H M 302560, I/A 26 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ PAÑEDA DAVID
Mostramos los datos de GONZALEZ PAÑEDA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PAÑEDA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos