BUXEDA NUÑEZ TATIANA
Informe ejecutivo de BUXEDA NUÑEZ TATIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUXEDA NUÑEZ TATIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IAMOXINITY SL | Apoderado Solidario | 01/07/2021 | |
CARTON & TRIX SL | Apoderado Solidario | 17/03/2020 | |
ALL&CO INVERSIONES 2019 SL | Apoderado Solidario | 06/03/2020 | |
OXINITY SL | Apoderado Solidario | 06/11/2019 | |
OXBRIDGE ENGLISH TEACHING SYSTEM SL | Apoderado Solidario | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE BUXEDA NUÑEZ TATIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUXEDA NUÑEZ TATIANA
Empresa: NEWOXLAND SL
Apoderado
- Buxeda Nuñez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29938 , F 134, S 8, H M 538817, I/A 5 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: IAMOXINITY SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Mestre Antonio
- Buxeda Nuñez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47623 , F 34, S 8, H B 557404, I/A 2 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Empresa: CARTON & TRIX SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Nuñez Tatiana
- Subira Villar Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47278 , F 194, S 8, H B 547028, I/A 2 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Empresa: ALL&CO INVERSIONES 2019 SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Mestre Antonio Maria
- Buxeda Nuñez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47269 , F 175, S 8, H B 546767, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: OXINITY SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Mestre Antonio Maria
- Buxeda Nuñez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39451 , F 186, S 8, H M 700458, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Empresa: OXBRIDGE ENGLISH TEACHING SYSTEM SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Nuñez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44623 , F 186, S 8, H B 461529, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Información de BUXEDA NUÑEZ TATIANA
Mostramos los datos de BUXEDA NUÑEZ TATIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUXEDA NUÑEZ TATIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos