BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA
Informe ejecutivo de BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTON & TRIX SL | Apoderado Solidario | 26/08/2022 | |
ALL&CO INVERSIONES 2019 SL | Apoderado Solidario | 06/03/2020 | |
OXINITY SL | Apoderado Solidario | 06/11/2019 | |
B2B PROMARKET MEDIA SL | REPR.143 RRM | 03/05/2013 |
VINCULACIONES DE BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA
Empresa: CARTON & TRIX SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Mestre Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47574 , F 1, S 8, H B 547028, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-08
Empresa: ALL&CO INVERSIONES 2019 SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Mestre Antonio Maria
- Buxeda Nuñez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47269 , F 175, S 8, H B 546767, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: OXINITY SL
Apoderado Solidario
- Buxeda Mestre Antonio Maria
- Buxeda Nuñez Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39451 , F 186, S 8, H M 700458, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Empresa: B2B PROMARKET MEDIA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Buxeda Mestre Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39485 , F 157, S 8, H B 346799, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08
Empresa: B2B PROMARKET MEDIA SL
Administrador Unico
- Buxeda Mestre Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39485 , F 157, S 8, H B 346799, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-08
Empresa: INTER GYC BCN 2 SL
Administrador Unico
- Buxeda Mestre Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39485 , F 152, S 8, H B 346799, I/A 2 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-08
Información de BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA
Mostramos los datos de BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUXEDA MESTRE ANTONIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos