BUSTOS RIVERA EMILIO
Informe ejecutivo de BUSTOS RIVERA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUSTOS RIVERA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZULEJOS BAHIA SL | Administrador Concursal | 02/03/2011 | |
ECOP & RETAIL PROYECTOS SL | Administrador Concursal | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE BUSTOS RIVERA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTOS RIVERA EMILIO
Empresa: AZULEJOS BAHIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AZULEJOS BAHIA SL
Nif:B11617990
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Bustos Rivera Emilio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CADIZ
Número:1
Juez / Ponente:NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO
Fecha de Resolución:17/01/2011
Número Procedimiento Concursal:1057/2010
Datos Registrales:
Tomo:
776
Libro:
0
Folio:
5
Hoja:
8-5278
Inscripción:
7
Fecha Inscripción02/03/2011
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 776 , F 5, S 8, H CA 5278, I/A 7 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-11
Empresa: ECOP & RETAIL PROYECTOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ECOP & RETAIL PROYECTOS SL
Nif:B11857398
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Bustos Rivera Emilio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CADIZ
Número:1
Juez / Ponente:NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO
Fecha de Resolución:19/07/2010
Número Procedimiento Concursal:399/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1853
Libro:
0
Folio:
82
Hoja:
8-35126
Inscripción:
2
Fecha Inscripción24/11/2010
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 82, S 8, H CA 35126, I/A 2 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-11
Información de BUSTOS RIVERA EMILIO
Mostramos los datos de BUSTOS RIVERA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTOS RIVERA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos