BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS BURGUI SL | Administrador Solidario | 15/04/2016 | 08/06/2017 |
CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL | Administrador Solidario | 07/06/2016 | 08/06/2017 |
CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL | Administrador Unico | 07/06/2016 | |
CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL | Administrador Mancomunado | 07/06/2016 | 07/06/2016 |
GRUAS BURGUI SL | Apoderado | 12/03/2012 | 15/04/2016 |
GRUAS BURGUI SL | Administrador Mancomunado | 24/01/2012 | 15/04/2016 |
VINCULACIONES DE BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Solidario
- Burgui Erquicia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 48, S 8, H NA 22341, I/A 7 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Administrador Solidario
- Burgui Erquicia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 82, S 8, H NA 31749, I/A 6 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-31
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Solidario
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 47, S 8, H NA 22341, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Mancomunado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 47, S 8, H NA 22341, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Mancomunado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 47, S 8, H NA 22341, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Unico
- Burgui Erquicia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 47, S 8, H NA 22341, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Administrador Solidario
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 81, S 8, H NA 31749, I/A 4 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Apoderado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 81, S 8, H NA 31749, I/A 4 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Administrador Mancomunado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 81, S 8, H NA 31749, I/A 4 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Apoderado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 80, S 8, H NA 31749, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-31
VER MAS ACTOS
Información de BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUI ERQUICIA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos