BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER
Informe ejecutivo de BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS BURGUI SL | Administrador Solidario | 15/04/2016 |
VINCULACIONES DE BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Solidario
- Burgui Catalan Naiara
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 48, S 8, H NA 22341, I/A 9 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-31
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Solidario
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 47, S 8, H NA 22341, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Mancomunado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 47, S 8, H NA 22341, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI SL
Administrador Mancomunado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 47, S 8, H NA 22341, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Administrador Solidario
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 81, S 8, H NA 31749, I/A 4 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Apoderado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 81, S 8, H NA 31749, I/A 4 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Administrador Mancomunado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 81, S 8, H NA 31749, I/A 4 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Apoderado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 80, S 8, H NA 31749, I/A 2 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-31
Empresa: GRUAS BURGUI SL
Administrador Mancomunado
- Burgui Erquicia Ignacio Javier
- Burgui Erquicia Juan Carlos
- Burgui Erquicia Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 79, S 8, H NA 31749, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-31
Información de BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER
Mostramos los datos de BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGUI ERQUICIA IGNACIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos