BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASAP INMO SL | Administrador Solidario | 03/08/2022 | |
COMPAÑIA DEL SOL DE ELECTRICIDAD SL | Administrador Unico | 28/07/2022 | |
AGROVARELA SL | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
AS SUN AS POSSIBLE SL | Administrador Solidario | 20/02/2019 | |
SISTEDECOM BAHIA SL | Administrador Solidario | 31/05/2018 | |
SINTESIS NEWS SL | Liquidador | 28/04/2011 |
VINCULACIONES DE BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO
Empresa: ASAP INMO SL
Administrador Solidario
- Burgos Rodriguez Antonio
- Terrats Pastor Cesar Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 41, S 8, H CA 59483, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-11
Empresa: ASAP INMO SL
Administrador Unico
- Burgos Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 41, S 8, H CA 59483, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-11
Empresa: COMPAÑIA DEL SOL DE ELECTRICIDAD SL
Administrador Unico
- Burgos Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7116 , F 86, S 8, H SE131960, I/A 2 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: MAQUINARIAS COMPACTAS Y SERVICIOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAQUINARIAS COMPACTAS Y SERVICIOS SL
Nif:B41951302
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Burgos Rodriguez Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:02/03/2009
Número Procedimiento Concursal:1426/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2805
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
SE-35343
Inscripción:
0
Fecha Inscripción18/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 144, S 8, H SE 35343,SE , I/ 8 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-41
Empresa: AGROVARELA SL
Administrador Solidario
- Burgos Rodriguez Antonio
- Pascual Terrats Pastor Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1826 , F 182, S 8, H CA 33860, I/A 3 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-11
Empresa: ASAP INMO SL
Administrador Unico
- Burgos Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 39, S 8, H CA 59483, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-11
Empresa: A BURGOS CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Burgos Rodriguez Antonio
- Pascual Terrats Pastor Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 28, S 8, H SE 53031, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-41
Empresa: A BURGOS CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Burgos Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 28, S 8, H SE 53031, I/A 8 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-41
Empresa: HORMIVEGA SRL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:ROSA MARIA FERNANDEZ VADILLO
Fecha de Resolución:13/04/2009
Número Procedimiento Concursal:2/2009
Datos Registrales:
Tomo:
4200
Libro:
0
Folio:
93
Hoja:
8-63215
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/06/2018
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 93, S 8, H SE 63215, I/A 4 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-41
Empresa: SISTEDECOM BAHIA SL
Administrador Solidario
- Burgos Rodriguez Antonio
- Pascual Terrats Pastor Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 83, S 8, H CA 36771, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-11
VER MAS ACTOS
Información de BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS RODRIGUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos