BUJOSA OLIVER ALBERTO
Informe ejecutivo de BUJOSA OLIVER ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUJOSA OLIVER ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVERTUR SL | Apoderado Solidario | 29/04/2016 | |
MERCANAUTIC OUTLET-SEGUNDA MANO SL | Apoderado Solidario | 04/03/2016 | |
MERCANAUTIC ACASTILLAJE SL | Apoderado Solidario | 08/01/2016 | |
MERCANAUTIC PUERTO ADRIANO SL | Apoderado Solidario | 08/01/2016 |
VINCULACIONES DE BUJOSA OLIVER ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUJOSA OLIVER ALBERTO
Empresa: DIVERTUR SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 140, S 8, H PM 5431, I/A 7 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-07
Empresa: MERCANAUTIC PALMA SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 53, S 8, H PM 30919, I/A 6 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-07
Empresa: MERCANAUTIC PUERTO ADRIANO SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 102, S 8, H PM 71640, I/A 2 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-07
Empresa: MERCANAUTIC ACASTILLAJE SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 183, S 8, H PM 63179, I/A 4 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-07
Información de BUJOSA OLIVER ALBERTO
Mostramos los datos de BUJOSA OLIVER ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUJOSA OLIVER ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos