BUJOSA LOPEZ DANIEL
Informe ejecutivo de BUJOSA LOPEZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUJOSA LOPEZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVERTUR SL | Apoderado Solidario | 29/04/2016 | |
MERCANAUTIC OUTLET-SEGUNDA MANO SL | Apoderado Solidario | 04/03/2016 | |
MERCANAUTIC ACASTILLAJE SL | Apoderado Solidario | 08/01/2016 | |
MERCANAUTIC PUERTO ADRIANO SL | Apoderado Solidario | 08/01/2016 |
VINCULACIONES DE BUJOSA LOPEZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUJOSA LOPEZ DANIEL
Empresa: DIVERTUR SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 140, S 8, H PM 5431, I/A 7 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-07
Empresa: MERCANAUTIC PALMA SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 53, S 8, H PM 30919, I/A 6 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-07
Empresa: MERCANAUTIC PUERTO ADRIANO SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 102, S 8, H PM 71640, I/A 2 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-07
Empresa: MERCANAUTIC ACASTILLAJE SL
Apoderado Solidario
- Bujosa Lopez Daniel
- Bujosa Oliver Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 183, S 8, H PM 63179, I/A 4 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-07
Información de BUJOSA LOPEZ DANIEL
Mostramos los datos de BUJOSA LOPEZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUJOSA LOPEZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos