BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD
Informe ejecutivo de BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA LO MILLOR SL | Administrador Unico | 22/01/2021 |
VINCULACIONES DE BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Unico
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 223, S 8, H B 260251, I/A 8 (25/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Unico
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 222, S 8, H B 260251, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 222, S 8, H B 260251, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: RESIDENCIA LO MILLOR SL
Administrador Unico
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 131, S 8, H B 330058, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: RESIDENCIA LO MILLOR SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 131, S 8, H B 330058, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: COFFE & MORE SABADELL SL
Liquidador
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 6, S 8, H B 293066, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: COFFE & MORE SABADELL SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Liquidador
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 6, S 8, H B 293066, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: RESIDENCIA LO MILLOR SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 131, S 8, H B 330058, I/A 9 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 222, S 8, H B 260251, I/A 4 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Información de BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD
Mostramos los datos de BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUJALDON DOÑA MARIA NATIVIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos