BALLESTER CASAS LAURA
Informe ejecutivo de BALLESTER CASAS LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTER CASAS LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIA LO MILLOR SL | Apoderado Solidario | 22/01/2021 |
VINCULACIONES DE BALLESTER CASAS LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTER CASAS LAURA
Empresa: RIBELFILL SL
Apoderado Solidario
- Ballester Casas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 223, S 8, H B 260251, I/A 7 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: RIBELFILL SL
Apoderado Solidario
- Ballester Casas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 222, S 8, H B 260251, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 222, S 8, H B 260251, I/A 5 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: RESIDENCIA LO MILLOR SL
Apoderado Solidario
- Ballester Casas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 131, S 8, H B 330058, I/A 12 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: RESIDENCIA LO MILLOR SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 131, S 8, H B 330058, I/A 11 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-08
Empresa: COFFE & MORE SABADELL SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 6, S 8, H B 293066, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Empresa: RESIDENCIA LO MILLOR SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38650 , F 131, S 8, H B 330058, I/A 9 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Solidario
- Ballester Casas Laura
- Bujaldon Doña Maria Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 222, S 8, H B 260251, I/A 4 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Unico
- Ballester Casas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 222, S 8, H B 260251, I/A 4 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: RIBELFILL SL
Administrador Unico
- Ballester Casas Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 221, S 8, H B 260251, I/A 3 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-08
Información de BALLESTER CASAS LAURA
Mostramos los datos de BALLESTER CASAS LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTER CASAS LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos