BRUNA DELGADO LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de BRUNA DELGADO LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRUNA DELGADO LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDEX CEMENTO SA | Secretario | 15/11/2019 | |
ARDEX CEMENTO SA | Consejero | 15/11/2019 | |
SEIRE PRODUCTS SL | Secretario | 19/10/2011 | |
SEIRE PRODUCTS SL | Consejero Delegado | 19/10/2011 | |
SEIRE PRODUCTS SL | Consejero | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE BRUNA DELGADO LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUNA DELGADO LUIS JAVIER
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Auditor
Consejero
- Ardex Mediterranean Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
Secretario
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 155, S 8, H B 5570, I/A 56 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
Secretario
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 155, S 8, H B 5570, I/A 56 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
REPR.143 RRM
Secretario
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 153, S 8, H B 5570, I/A 49 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
REPR.143 RRM
Secretario
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 153, S 8, H B 5570, I/A 49 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: MATERIALES Y SERVICIOS MASA SL
Apoderado
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42584 , F 65, S 8, H B 410716, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-08
Empresa: SEIRE PRODUCTS SL
Consejero Delegado
- Bruna Delgado Luis Javier
Consejero
- Bruna Delgado Luis Javier
- Casanovas Tena Cesar
- Oberste Padtberg Rudiger Otto Albert
Presidente
Secretario
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 179, S 8, H GU 7303, I/A 13 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-19
Empresa: MATERIALES Y SERVICIOS MASA SL
Apoderado
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42584 , F 65, S 8, H B 410716, I/A 2 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
- Dieter Axel Gundlach
Presidente
Secretario
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37494 , F 86, S 8, H B 5570, I/A 44 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
- Dieter Axel Gundlach
Presidente
Secretario
- Bruna Delgado Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37494 , F 86, S 8, H B 5570, I/A 44 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Información de BRUNA DELGADO LUIS JAVIER
Mostramos los datos de BRUNA DELGADO LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUNA DELGADO LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos