ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH
Informe ejecutivo de ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDEX CEMENTO SA | Consejero | 09/01/2015 | 15/11/2019 |
ARDEX CEMENTO SA | Consejero | 08/04/2010 | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 155, S 8, H B 5570, I/A 56 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 153, S 8, H B 5570, I/A 49 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 153, S 8, H B 5570, I/A 49 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
- Dieter Axel Gundlach
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37494 , F 86, S 8, H B 5570, I/A 44 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: ARDEX CEMENTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ardex Mediterran Holding Gmbh
- Bruna Delgado Luis Javier
- Dieter Axel Gundlach
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37494 , F 86, S 8, H B 5570, I/A 44 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Información de ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH
Mostramos los datos de ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARDEX MEDITERRAN HOLDING GMBH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos