BROTONS BLASCO PURIFICACION
Informe ejecutivo de BROTONS BLASCO PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BROTONS BLASCO PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERANO CORPORATE SL | Representante | 09/09/2022 | |
ANJABI INVEST SL | Administrador Solidario | 19/07/2021 | |
PROFAJOL MARKET SL | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
GAMEFOX SL | Administrador Solidario | 18/03/2021 | |
CREACIONES PANDORA SL | Administrador Solidario | 02/06/2020 | |
SANY BAGS SL | Administrador Solidario | 02/06/2020 | |
SANY BAGS SL | Apoderado Solidario | 20/01/2011 | |
GAMEFOX SL | Apoderado | 10/11/2009 |
VINCULACIONES DE BROTONS BLASCO PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROTONS BLASCO PURIFICACION
Empresa: ORIHUELA COAST 2023 SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 151, S 8, H A 187037, I/A 2 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-03
Empresa: ORIHUELA COAST 2023 SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601 , F 151, S 8, H A 187037, I/A 1 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-03
Empresa: MERANO CORPORATE SL
Administrador Solidario
Representante
- Brotons Blasco Purificacion
- Tora Mira Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43002 , F 133, S 8, H M 760035, I/A 2 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: ANJABI INVEST SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Mercedes
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395 , F 70, S 8, H A 175413, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-03
Empresa: PROFAJOL MARKET SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47649 , F 59, S 8, H B 558219, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Empresa: GAMEFOX SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Mercedes
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 90, S 8, H A 118683, I/A 7 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-03
Empresa: SANY BAGS SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Jose Ramon
- Brotons Blasco Mercedes
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 70, S 8, H A 123977, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Empresa: CREACIONES PANDORA SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Jose Ramon
- Brotons Blasco Mercedes
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 136, S 8, H A 123134, I/A 4 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Empresa: CREACIONES PANDORA SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 136, S 8, H A 123134, I/A 4 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Empresa: HIJOS DE MERCEDES BLASCO SL
Apoderado Solidario
- Brotons Blasco Mercedes
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 160, S 8, H A 41069, I/A 5 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-03
VER MAS ACTOS
Información de BROTONS BLASCO PURIFICACION
Mostramos los datos de BROTONS BLASCO PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROTONS BLASCO PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos