BROTONS BLASCO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de BROTONS BLASCO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BROTONS BLASCO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEET REAL ESTATE SL | Socio Unico | 04/04/2022 | |
MEET REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | |
SANY BAGS SL | Apoderado Solidario | 20/01/2011 |
VINCULACIONES DE BROTONS BLASCO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROTONS BLASCO JOSE RAMON
Empresa: MEET REAL ESTATE SL
Socio Único
- Brotons Blasco Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334 , F 142, S 8, H A 172074, I/A 3 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Empresa: GAMEFOX SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 90, S 8, H A 118683, I/A 7 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-03
Empresa: CREACIONES PANDORA SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 136, S 8, H A 123134, I/A 5 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-03
Empresa: SANY BAGS SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 70, S 8, H A 123977, I/A 7 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-03
Empresa: MEET REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Jose Ramon
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334 , F 140, S 8, H A 172074, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-03
Empresa: SANY BAGS SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Jose Ramon
- Brotons Blasco Mercedes
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 70, S 8, H A 123977, I/A 5 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Empresa: CREACIONES PANDORA SL
Administrador Solidario
- Brotons Blasco Jose Ramon
- Brotons Blasco Mercedes
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3484 , F 136, S 8, H A 123134, I/A 4 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-03
Empresa: GAMEFOX SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 89, S 8, H A 118683, I/A 6 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-03
Empresa: CREACIONES B'ELONI SL
Apoderado Solidario
- Brotons Blasco Jose Ramon
- Brotons Blasco Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 154, S 8, H A 61625, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-03
Empresa: GAMEFOX SL
Administrador Unico
- Brotons Blasco Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 89, S 8, H A 118683, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
VER MAS ACTOS
Información de BROTONS BLASCO JOSE RAMON
Mostramos los datos de BROTONS BLASCO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROTONS BLASCO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos