BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS
Informe ejecutivo de BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUINCHO TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 27/04/2015 | 05/02/2018 |
YATA INTERNET SL | Administrador Solidario | 24/11/2014 | 15/01/2015 |
VINCULACIONES DE BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS
Empresa: GUINCHO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 168, S 8, H SA 15359, I/A 3 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-37
Empresa: GUINCHO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 168, S 8, H SA 15359, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-37
Empresa: YATA INTERNET SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 31, S 8, H SA 14498, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-37
Empresa: YATA INTERNET SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 31, S 8, H SA 14498, I/A 2 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-37
Información de BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS
Mostramos los datos de BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIONES ALONSO ROBERTO-CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos