BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA
Informe ejecutivo de BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YATA INTERNET SL | Apoderado | 15/01/2015 |
VINCULACIONES DE BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA
Empresa: GUINCHO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 168, S 8, H SA 15359, I/A 3 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-37
Empresa: GUINCHO TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 168, S 8, H SA 15359, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-37
Empresa: YATA INTERNET SL
Apoderado
- Barrios Fraile Maria-cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 32, S 8, H SA 14498, I/A 4 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-37
Empresa: YATA INTERNET SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 31, S 8, H SA 14498, I/A 3 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-37
Empresa: YATA INTERNET SL
Administrador Solidario
- Barrios Fraile Maria-cristina
- Briones Alonso Roberto-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 31, S 8, H SA 14498, I/A 2 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-37
Información de BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA
Mostramos los datos de BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIOS FRAILE MARIA-CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos