BRAVO JUAN LUIS
Informe ejecutivo de BRAVO JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRAVO JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA BRAVO ALGUACIL SL | Administrador Solidario | 29/11/2017 | 17/12/2018 |
ASESORIA EMPRESARIAL BRAVO SL | Administrador Solidario | 24/12/2008 | 11/12/2018 |
VINCULACIONES DE BRAVO JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO JUAN LUIS
Empresa: ASESORIA BRAVO ALGUACIL SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 176, S 8, H M 120361, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Empresa: ASESORIA EMPRESARIAL BRAVO SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26014 , F 147, S 8, H M 468974, I/A 3 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: ASESORIA BRAVO ALGUACIL SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 174, S 8, H M 120361, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: ASESORIA EMPRESARIAL BRAVO SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26014 , F 141, S 8, H M 468974, I/A 1 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de BRAVO JUAN LUIS
Mostramos los datos de BRAVO JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos