ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA BRAVO ALGUACIL SL | Administrador Solidario | 29/11/2017 | 17/12/2018 |
ASESORIA EMPRESARIAL BRAVO SL | Administrador Solidario | 24/12/2008 | 11/12/2018 |
VINCULACIONES DE ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA
Empresa: ASESORIA BRAVO ALGUACIL SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 176, S 8, H M 120361, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Empresa: ASESORIA EMPRESARIAL BRAVO SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26014 , F 147, S 8, H M 468974, I/A 3 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: ASESORIA BRAVO ALGUACIL SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 174, S 8, H M 120361, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Empresa: ASESORIA EMPRESARIAL BRAVO SL
Administrador Solidario
- Alguacil Rodriguez Ana Maria
- Bravo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26014 , F 141, S 8, H M 468974, I/A 1 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALGUACIL RODRIGUEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos