BRANDEZ RULLAS TOMAS
Informe ejecutivo de BRANDEZ RULLAS TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRANDEZ RULLAS TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRANDINUS MARINA SUR SL | Administrador Solidario | 17/04/2018 | 05/09/2024 |
BRANDINUS MARINA SUR SL | Socio Unico | 07/10/2016 | 17/04/2018 |
BRANDINUS MARINA SUR SL | Administrador Unico | 07/10/2016 | 17/04/2018 |
PALCO DEL PUERTO SL | Administrador Unico | 10/04/2013 | 09/01/2018 |
CONSUHOSTEL SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2009 | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE BRANDEZ RULLAS TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRANDEZ RULLAS TOMAS
Empresa: BRANDINUS MARINA SUR SL
Administrador Solidario
- Brandez Rullas Tomas
- Orero Girol Miguel Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856, L 7138, F 116, S 8, H V 161641, I/A 4 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-46
Empresa: BRANDINUS MARINA SUR SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856, L 7138, F 116, S 8, H V 161641, I/A 4 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-46
Empresa: PALCO DEL PUERTO SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9612, L 6894, F 147, S 8, H V 153357, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: BRANDINUS MARINA SUR SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856, L 7138, F 115, S 8, H V 161641, I/A 2 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-46
Empresa: BRANDINUS MARINA SUR SL
Socio Único
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9856, L 7138, F 115, S 8, H V 161641, I/A 2 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-46
Empresa: PALCO DEL PUERTO SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9612, L 6894, F 146, S 8, H V 153357, I/A 1 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Empresa: CONSUHOSTEL SL
Administrador Mancomunado
- Brandez Rullas Angel
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7413, L 4714, F 153, S 8, H V 88398, I/A 6 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-46
Empresa: CONSUHOSTEL SL
Administrador Mancomunado
- Brandez Rullas Angel
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7413, L 4714, F 153, S 8, H V 88398, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-46
Información de BRANDEZ RULLAS TOMAS
Mostramos los datos de BRANDEZ RULLAS TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRANDEZ RULLAS TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos