BRANDEZ RULLAS ANGEL
Informe ejecutivo de BRANDEZ RULLAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRANDEZ RULLAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSUHOSTEL SL | Administrador Unico | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE BRANDEZ RULLAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRANDEZ RULLAS ANGEL
Empresa: REFORMAS Y ALICATADOS ALIGRES SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648, L 1210, F 192, S 8, H CS 36586, I/A 2 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-12
Empresa: REFORMAS Y ALICATADOS ALIGRES SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648, L 1210, F 192, S 8, H CS 36586, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-12
Empresa: REFORMAS Y ALICATADOS ALIGRES SL
Socio Único
- Brandez Rullas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648, L 1210, F 192, S 8, H CS 36586, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-12
Empresa: CONSUHOSTEL SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7413, L 4714, F 154, S 8, H V 88398, I/A 9 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-46
Empresa: CONSUHOSTEL SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7413, L 4714, F 154, S 8, H V 88398, I/A 8 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-46
Empresa: CONSUHOSTEL SL
Administrador Unico
- Brandez Rullas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7413, L 4714, F 153, S 8, H V 88398, I/A 7 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-46
Empresa: CONSUHOSTEL SL
Administrador Mancomunado
- Brandez Rullas Angel
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7413, L 4714, F 153, S 8, H V 88398, I/A 6 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-46
Empresa: CONSUHOSTEL SL
Administrador Mancomunado
- Brandez Rullas Angel
- Brandez Rullas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7413, L 4714, F 153, S 8, H V 88398, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-46
Información de BRANDEZ RULLAS ANGEL
Mostramos los datos de BRANDEZ RULLAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRANDEZ RULLAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos