BOU JIMENEZ FELIPE
Informe ejecutivo de BOU JIMENEZ FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOU JIMENEZ FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOU & AGUIAR SL | Socio Unico | 07/05/2012 | |
BOU & AGUIAR SL | Administrador Unico | 07/05/2012 |
VINCULACIONES DE BOU JIMENEZ FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOU JIMENEZ FELIPE
Empresa: TRATAGEI SL
Liquidador
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27917 , F 177, S 8, H M 503173, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: TRATAGEI SL
Administrador Solidario
- Aguiar De Carvalho Liana Valeria
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27917 , F 177, S 8, H M 503173, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: BOU & AGUIAR SL
Administrador Unico
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17435 , F 97, S 8, H M 299240, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: BOU & AGUIAR SL
Administrador Solidario
- Aguiar De Carvalho Liana Valeria
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17435 , F 97, S 8, H M 299240, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: BOU & AGUIAR SL
Socio Único
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17435 , F 97, S 8, H M 299240, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: TRATAGEI SL
Administrador Solidario
- Aguiar De Carvalho Liana Valeria
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27917 , F 172, S 8, H M 503173, I/A 1 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Información de BOU JIMENEZ FELIPE
Mostramos los datos de BOU JIMENEZ FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOU JIMENEZ FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos