AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA
Informe ejecutivo de AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRATAGEI SL | Administrador Solidario | 06/07/2010 | 08/01/2020 |
BOU & AGUIAR SL | Administrador Solidario | 07/05/2012 |
VINCULACIONES DE AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA
Empresa: TRATAGEI SL
Administrador Solidario
- Aguiar De Carvalho Liana Valeria
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27917 , F 177, S 8, H M 503173, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: BOU & AGUIAR SL
Administrador Solidario
- Aguiar De Carvalho Liana Valeria
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17435 , F 97, S 8, H M 299240, I/A 2 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: TRATAGEI SL
Administrador Solidario
- Aguiar De Carvalho Liana Valeria
- Bou Jimenez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27917 , F 172, S 8, H M 503173, I/A 1 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Información de AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA
Mostramos los datos de AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIAR DE CARVALHO LIANA VALERIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos