BORRAS PIRIS HIGINIO
Informe ejecutivo de BORRAS PIRIS HIGINIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORRAS PIRIS HIGINIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES BORRAS SL | Administrador Unico | 09/04/2014 | 20/02/2019 |
TRANSPORTES BORRAS SL | Consejero | 28/05/2003 | 09/04/2014 |
TRANSPORTES BORRAS SL | Consejero | 30/11/2010 | 09/04/2014 |
TRANSPORTES BORRAS SL | Consejero Delegado | 01/12/2010 | 15/10/2012 |
GUILLERMO BORRAS SL | Liquidador Unico | 02/12/2011 | 02/12/2011 |
GUILLERMO BORRAS SL | Administrador Solidario | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE BORRAS PIRIS HIGINIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS PIRIS HIGINIO
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Administrador Unico
- Borras Piris Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 57, S 8, H V 6065, I/A 23 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Administrador Unico
- Borras Piris Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 56, S 8, H V 6065, I/A 22 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Administrador Unico
- Borras Piris Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 55, S 8, H V 6065, I/A 20 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- ARCUS IBER LOGISTICA SA
- Borras Piris Guillermo
- Borras Piris Higinio
- Gimeno Linares Vicente
- Sanchez Lloria Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 54, S 8, H V 6065, I/A 19 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero Delegado
- Borras Piris Higinio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 54, S 8, H V 6065, I/A 18 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-46
Empresa: GUILLERMO BORRAS SL
Liquidador Unico
- Borras Piris Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469, L 782, F 220, S 8, H V 10860, I/A 9 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-46
Empresa: GUILLERMO BORRAS SL
Administrador Solidario
- Borras Palero Guillermo
- Borras Piris Higinio
Liquidador Unico
- Borras Piris Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469, L 782, F 220, S 8, H V 10860, I/A 9 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero Delegado
- Borras Piris Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 53, S 8, H V 6065, I/A 15 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 52, S 8, H V 6065, I/A 14 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero
- Borras Piris Higinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 52, S 8, H V 6065, I/A 12 (28/05/2003)
CVE: BORME-A-2009-225-46
Información de BORRAS PIRIS HIGINIO
Mostramos los datos de BORRAS PIRIS HIGINIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS PIRIS HIGINIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos