BORRAS PIRIS GUILLERMO
Informe ejecutivo de BORRAS PIRIS GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORRAS PIRIS GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES BORRAS SL | Consejero | 30/11/2010 | 09/04/2014 |
GUILLERMO BORRAS SL | Administrador Solidario | 02/12/2011 | |
TRANSPORTES BORRAS SL | Apoderado | 01/12/2010 | |
TRANSPORTES BORRAS SL | Consejero | 16/11/2009 |
VINCULACIONES DE BORRAS PIRIS GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS PIRIS GUILLERMO
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- ARCUS IBER LOGISTICA SA
- Borras Piris Guillermo
- Borras Piris Higinio
- Gimeno Linares Vicente
- Sanchez Lloria Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 54, S 8, H V 6065, I/A 19 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Empresa: GUILLERMO BORRAS SL
Administrador Solidario
- Borras Piris Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469, L 782, F 220, S 8, H V 10860, I/A 8 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Apoderado
- Borras Piris Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 54, S 8, H V 6065, I/A 17 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 52, S 8, H V 6065, I/A 14 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-46
Empresa: TRANSPORTES BORRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- ARCUS IBER LOGISTICA SA
- Borras Palero Guillermo
- Borras Piris Guillermo
- Gimeno Linares Vicente
- Sanchez Lloria Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 52, S 8, H V 6065, I/A 13 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-46
Información de BORRAS PIRIS GUILLERMO
Mostramos los datos de BORRAS PIRIS GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS PIRIS GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos