BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO
Informe ejecutivo de BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTAIS INHOL SL | Administrador Unico | 25/03/2015 | |
CALETAS TOOLING SERVICES SL | Administrador Unico | 14/11/2013 |
VINCULACIONES DE BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO
Empresa: PLATJA AMPLARIES SL
Administrador Unico
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 43, S 8, H CS 32317, I/A 19 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-12
Empresa: TIFANY INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32896 , F 197, S 8, H M 592303, I/A 9 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: MARINA GOLF SL
Administrador Unico
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 214, S 8, H AL 14559, I/A 18 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-04
Empresa: TIFANY INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32896 , F 195, S 8, H M 592303, I/A 6 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Empresa: ARALUCE SA
Apoderado
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5453 , F 48, S 8, H BI 2900,A , I/ 98 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Empresa: PLATJA AMPLARIES SL
Administrador Unico
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703, L 1264, F 187, S 8, H CS 32317, I/A 16 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-12
Empresa: MARINA GOLF SL
Administrador Unico
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 214, S 8, H AL 14559, I/A 16 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-04
Empresa: NORTEÑA GLOBAL TOOLING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Borja Perez Francisco-alejandro
- INNOVA INTERTOOL SL
Consejero
- Borja Perez Francisco-alejandro
- CALETAS TOOLING SERVICES SL
- INNOVA INTERTOOL SL
Presidente
- Borja Perez Francisco-alejandro
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31708 , F 36, S 8, H M 570523, I/A 6 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Empresa: ARALUCE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Borja Perez Francisco-alejandro
- INNOVA INTERTOOL SL
Consejero
- Borja Perez Francisco-alejandro
- CALETAS TOOLING SERVICES SL
- INNOVA INTERTOOL SL
Presidente
- Borja Perez Francisco-alejandro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5453 , F 47, S 8, H BI 2900,A , I/ 96 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Empresa: ALTAIS INHOL SL
Administrador Unico
- Borja Perez Francisco-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555 , F 27, S 8, H GR 46635, I/A 1 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-18
VER MAS ACTOS
Información de BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO
Mostramos los datos de BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORJA PEREZ FRANCISCO-ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos