ARENAS PEREZ ROBERTO
Informe ejecutivo de ARENAS PEREZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARENAS PEREZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTEÑA GLOBAL TOOLING SL | Administrador Unico | 25/04/2024 | |
MAREBA AIRCRAFT SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2014 | |
MAREBA AIRCRAFT SL | Apoderado | 19/05/2014 | |
NORTEC PUESTA A PUNTO SL | Apoderado | 06/09/2013 | |
NORTEC PUESTA A PUNTO SL | Apoderado | 23/07/2013 | |
TOOLCANDEMAT SL | Administrador Unico | 04/03/2013 | |
TOOL QUALITY CENTER BILBAO SL | Administrador Unico | 04/06/2012 |
VINCULACIONES DE ARENAS PEREZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAS PEREZ ROBERTO
Empresa: NORTEÑA GLOBAL TOOLING SL
Administrador Unico
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5623 , F 201, S 8, H BI 68173, I/A 5 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-48
Empresa: NORTEÑA GLOBAL TOOLING SL
Administrador Unico
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5623 , F 201, S 8, H BI 68173, I/A 4 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-48
Empresa: IBETEA GESTION SL
Apoderado
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 28, S 8, H BI 66529, I/A 7 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-48
Empresa: ARALUCE SA
Administrador Unico
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5453 , F 47, S 8, H BI 2900,A , I/ 97 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Empresa: INNOVA INTERTOOL SL
Administrador Unico
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4865 , F 66, S 8, H BI 50046, I/A 3 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-48
Empresa: NORTEÑA GLOBAL TOOLING SL
Administrador Unico
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31708 , F 36, S 8, H M 570523, I/A 6 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Empresa: NORTEÑA GLOBAL TOOLING SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Representante
- Arenas Perez Roberto
- Berrocal Iglesias Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31708 , F 36, S 8, H M 570523, I/A 6 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Empresa: ARALUCE SA
Administrador Unico
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5453 , F 47, S 8, H BI 2900,A , I/ 96 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Empresa: IBETEA GESTION SL
Administrador Unico
- Arenas Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 26, S 8, H BI 66529, I/A 2 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-48
Empresa: MAREBA AIRCRAFT SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Perez Roberto
- Barro Peñalver Israel
- Maeso Merino Juan
Apoderado
- Arenas Perez Roberto
- Barro Peñalver Israel
- Maeso Merino Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5461 , F 13, S 8, H BI 64304, I/A 1 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-48
VER MAS ACTOS
Información de ARENAS PEREZ ROBERTO
Mostramos los datos de ARENAS PEREZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAS PEREZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos