BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE
Informe ejecutivo de BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERBOTAX SL | Administrador Unico | 22/12/2021 | |
AUDITING CASTELLON SL | Administrador Solidario | 16/09/2021 | |
SANINOMER SL | Apoderado Solidario | 19/10/2018 | |
TEXTILES ANTONIO ALONSO SL | Administrador Concursal | 02/02/2015 |
VINCULACIONES DE BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE
Empresa: TORINI SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:22/02/2011
Número Procedimiento Concursal:000039/2011
Datos Registrales:
Tomo:
516
Libro:
83
Folio:
13
Hoja:
8-2257
Inscripción:
11
Fecha Inscripción11/10/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516, L 83, F 13, S 8, H CS 2257, I/A 11 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-12
Empresa: INDUSTRIA AUXILIAR DE CONFECCION SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDUSTRIA AUXILIAR DE CONFECCION SL
Nif:B12060778
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:22/02/2011
Número Procedimiento Concursal:000039/2011
Datos Registrales:
Tomo:
625
Libro:
192
Folio:
138
Hoja:
8-5130
Inscripción:
11
Fecha Inscripción11/10/2023
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 192, F 138, S 8, H CS 5130, I/A 11 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-12
Empresa: MERBOTAX SL
Administrador Unico
- Borja Moreno Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48105 , F 166, S 8, H B 572498, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Empresa: AUDITING CASTELLON SL
Administrador Solidario
- Borja Moreno Francisco Vicente
- Tormos Arnandis Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519, L 1081, F 53, S 8, H CS 31396, I/A 2 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-12
Empresa: SILOGIC CONSULTORES ASOCIADOS SL
Liquidador
- Borja Moreno Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44652 , F 135, S 8, H B 462438, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Empresa: SILOGIC CONSULTORES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Borja Moreno Francisco Vicente
Liquidador
- Borja Moreno Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44652 , F 135, S 8, H B 462438, I/A 2 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-08
Empresa: SANINOMER SL
Apoderado Solidario
- Borja Moreno Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46096 , F 211, S 8, H B 509357, I/A 3 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Administrador Unico
- Borja Moreno Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652, L 1214, F 65, S 8, H CS 36696, I/A 3 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
Empresa: JAVISAN LA PLANA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JAVISAN LA PLANA SL
Nif:B12731055
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:01/12/2011
Número Procedimiento Concursal:000771/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1366
Libro:
929
Folio:
131
Hoja:
8-26735
Inscripción:
5
Fecha Inscripción20/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366, L 929, F 131, S 8, H CS 26735, I/A 5 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-12
Empresa: TEXTILES ANTONIO ALONSO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TEXTILES ANTONIO ALONSO SL
Nif:B12530473
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS JOSE NUÑEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:23/04/2014
Número Procedimiento Concursal:000884/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1023
Libro:
587
Folio:
113
Hoja:
8-16409
Inscripción:
8
Fecha Inscripción02/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 587, F 113, S 8, H CS 16409, I/A 8 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-12
VER MAS ACTOS
Información de BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE
Mostramos los datos de BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORJA MORENO FRANCISCO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos