BORCHERS GARATE ALBERTO
Informe ejecutivo de BORCHERS GARATE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORCHERS GARATE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEREINVEST SL | Apoderado | 06/05/2021 | |
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado | 17/03/2020 | |
TEREINVEST SL | Apoderado | 23/05/2019 | |
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado | 07/02/2018 | |
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado Mancomunado | 07/02/2018 | |
PFERD ABRASIVOS SL | Apoderado Mancomunado | 07/02/2018 | |
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado Mancomunado | 30/11/2016 | |
PFERD ABRASIVOS SL | Apoderado Mancomunado | 02/11/2016 | |
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado Mancomunado | 20/07/2012 | |
PFERD ABRASIVOS SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BORCHERS GARATE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORCHERS GARATE ALBERTO
Empresa: TEREINVEST SL
Apoderado
- Borchers Garate Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 178, S 8, H VI 5783, I/A 7 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-01
Empresa: FRE 2000 SL
Apoderado
- Borchers Garate Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 62, S 8, H VI 7060, I/A 19 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-01
Empresa: PFERD RUGGEBERG SA
Apoderado
- Borchers Garate Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 29, S 8, H VI 2215, I/A 60 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-01
Empresa: TEREINVEST SL
Apoderado
- Borchers Garate Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 176, S 8, H VI 5783, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-01
Empresa: PFERD ABRASIVOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 194, S 8, H VI 3988, I/A 27 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-01
Empresa: PFERD RUGGEBERG SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 48, S 8, H VI 2215, I/A 57 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-01
Empresa: PFERD RUGGEBERG SA
Apoderado
- Borchers Garate Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 48, S 8, H VI 2215, I/A 56 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-01
Empresa: FRE 2000 SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 106, S 8, H VI 7060, I/A 17 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-01
Empresa: FRE 2000 SL
Apoderado
- Borchers Garate Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 106, S 8, H VI 7060, I/A 16 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-01
Empresa: PFERD RUGGEBERG SA
Apoderado Mancomunado
- Andreas Michalec Jacek
- Bermeosolo Vicinay Maria Teresa
- Borchers Garate Alberto
- Gonzalez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 45, S 8, H VI 2215, I/A 49 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-01
VER MAS ACTOS
Información de BORCHERS GARATE ALBERTO
Mostramos los datos de BORCHERS GARATE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORCHERS GARATE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos