ANDREAS MICHALEC JACEK
Informe ejecutivo de ANDREAS MICHALEC JACEK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDREAS MICHALEC JACEK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado Mancomunado | 07/02/2018 | |
PFERD ABRASIVOS SL | Apoderado Mancomunado | 07/02/2018 | |
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado Mancomunado | 30/11/2016 | |
PFERD RUGGEBERG SA | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | |
PFERD ABRASIVOS SL | Apoderado Solidario | 02/11/2016 | |
PFERD ABRASIVOS SL | Apoderado Mancomunado | 02/11/2016 |
VINCULACIONES DE ANDREAS MICHALEC JACEK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREAS MICHALEC JACEK
Empresa: PFERD ABRASIVOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 194, S 8, H VI 3988, I/A 27 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-01
Empresa: PFERD RUGGEBERG SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 48, S 8, H VI 2215, I/A 57 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-01
Empresa: FRE 2000 SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 106, S 8, H VI 7060, I/A 17 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-01
Empresa: PFERD RUGGEBERG SA
Apoderado Solidario
- Andreas Michalec Jacek
- Gonzalez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 46, S 8, H VI 2215, I/A 50 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-01
Empresa: PFERD RUGGEBERG SA
Apoderado Mancomunado
- Andreas Michalec Jacek
- Bermeosolo Vicinay Maria Teresa
- Borchers Garate Alberto
- Gonzalez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 45, S 8, H VI 2215, I/A 49 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-01
Empresa: PFERD ABRASIVOS SL
Apoderado Mancomunado
- Andreas Michalec Jacek
- Bermeosolo Vicinay Maria Teresa
- Borchers Garate Alberto
- Gonzalez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 192, S 8, H VI 3988, I/A 23 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-01
Empresa: PFERD ABRASIVOS SL
Apoderado Solidario
- Andreas Michalec Jacek
- Gonzalez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 191, S 8, H VI 3988, I/A 22 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-01
Empresa: FRE 2000 SL
Apoderado Solidario
- Andreas Michalec Jacek
- Gonzalez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 105, S 8, H VI 7060, I/A 15 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-01
Empresa: FRE 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Andreas Michalec Jacek
- Bermeosolo Vicinay Maria Teresa
- Borchers Garate Alberto
- Gonzalez Sanchez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 104, S 8, H VI 7060, I/A 14 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-01
Información de ANDREAS MICHALEC JACEK
Mostramos los datos de ANDREAS MICHALEC JACEK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREAS MICHALEC JACEK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos