BONITO CARRILLO MANUEL
Informe ejecutivo de BONITO CARRILLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONITO CARRILLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2021 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE BONITO CARRILLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONITO CARRILLO MANUEL
Empresa: DOVALUE SPAIN SERVICING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Jorge Agustin De Pablo
- Bonito Carrillo Manuel
- Daza Alcaraz Eva Gloria
- Fernandez Zamora Diego
- Garriga Verges Josep
- Garzas Cejudo Angel Javier
- Gooding Geithner Hans
- Hernanz Emperador Francisco
- Linaza Mendizabal Pablo Godofredo
- Marcos Rubio Veronica
- Matemalas Moreno Francisco
- Matemalas Moreno Francisco
- Muñoz Rufo Elena
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Gomez Jesus
- Tomas Bravo Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 566434, I/A 419 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Marquez Adolfo
- Blazquez Marquez Adolfo
- Blazquez Marquez Adolfo
- Bonito Carrillo Manuel
- Delcan Garcia David
- Estebanez Hernandez Monica
- Estebanez Hernandez Monica
- Estebanez Hernandez Monica
- Federico De Jorge Vegas Alberto
- Fernandez Fernandez Beatriz
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Garcia Laura
- Garcia Sanchez Sonia
- Girona Mendez Ana
- Graña Fajardo Vanessa
- Graña Fajardo Vanessa
- Graña Fajardo Vanessa
- Josep Garriga Verges
- Maria Isabel Monteagudo Barcia
- Martin Cabrera Pedro
- Martin Cabrera Pedro
- Martin Cabrera Pedro
- Martinez Rubio Paloma
- Masedo Bejar Ines
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Sanchez Rodriguez Maria Del Canto
- Sanchez Rodriguez Maria Del Canto
- Sanchez Rodriguez Maria Del Canto
- Sañudo Bachiller Paula
- Simon Gonzalez Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 203, S 8, H S 1960, I/A 4937 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-39
Empresa: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Bonito Carrillo Manuel
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 178, S 8, H M 88978, I/A 306 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: DOVALUE SPAIN SERVICING SA
Apoderado
- Alapont Romero David
- Alonso Gonzalez Javier
- Alvarez Panes Roberto
- Amado Roman Marta
- Aranda Silvert Oscar
- Arcenegui Soler Alejandro
- Badia Fuentes David
- Beltran Gonzalez Marcos
- Beltran Sancho Monica
- Bonito Carrillo Manuel
- Borrego Aparicio Isabel Coral
- Buades Ambit Jorge
- Bustillo Caballero Maria Del Pilar
- Carceller Diaz De Argote Begoña
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Castro Nohales Daniel
- Catala Bañuls Lucas
- Cid Bello Javier
- Corral Arroyo Angel Jose
- Cruz Romero Alfonso Javier
- De Torres-peralta Paege Laura Fernanda
- Delcan Garcia David
- Diaz Pando Armanda Maria
- Espinosa Carpintero Maria Macarena
- Fahimi Ginza
- Federico De Jorge Vegas Alberto
- Fernandez Garcia Ana
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garrido Rodriguez Juan Manuel
- Garteiz Gogeascoa Castellanos Guillermo
- Gilabert Martinez Milagros
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Gutierrez Sanchez Laura
- Hernandez Sanchez Carolina
- Iglesias Tejedor Estefania
- Izquierdo Perez Paula
- Jimenez Martinez Borja
- Lopez Arredondo Alfonso-jesus
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Gomez Cristina
- Masedo Bejar Ines
- Matemalas Moreno Francisco
- Medina Padron Raquel
- Millan Vera Eduardo
- Miranda Garcia Daniel
- Mohamed Mohand Leila
- Monte Boquet Augusto Jose
- Moreno Badia Pablo
- Palazon Ruiz Belen
- Pintos Taroncher Lucia
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Romero Fernandez Abel
- Romero Lazaro Olivia
- Saloña Bordas Fernando
- Salvador Rico David Juan
- Sanchez Garcia Antonio
- Santaolalla Carranza Fatima
- Tomas Bravo Maria Del Mar
- Villahoz Antolin Virginia
- Vizcaino Blanco Sara
- Zamorano Madruga Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 124, S 8, H M 566434, I/A 383 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bonito Carrillo Manuel
- Lara Molina Rocio
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Trinchan Chaure Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42464 , F 37, S 8, H M 549293, I/A 539 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Bonito Carrillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 195, S 8, H S 1960, I/A 4395 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-39
Empresa: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA
Apoderado
- Bonito Carrillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 151, S 8, H M 88978, I/A 256 (03/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37623 , F 209, S 8, H M 566434, I/A 229 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Información de BONITO CARRILLO MANUEL
Mostramos los datos de BONITO CARRILLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONITO CARRILLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos