BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRODOMESTICOS LYN CO SA | Administrador Unico | 16/04/2013 | |
FERIAL ELECTRO SL | Administrador Unico | 11/10/2011 | |
EUROPEA DEL HOGAR SA | Secretario | 10/08/2011 | |
EUROPEA DEL HOGAR SA | Consejero Delegado Solidario | 10/08/2011 | |
EUROPEA DEL HOGAR SA | Consejero | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA
Empresa: ELECTRODOMESTICOS LYN CO SA
Administrador Unico
- Blazquez Carballeira Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37911 , F 62, S 8, H M 140879, I/A 13 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Empresa: EUROPEA DEL HOGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Blazquez Carballeira Angela
Consejero
- Blasco Gutierrez Jose Luis
- Blazquez Carballeira Alvaro
- Blazquez Carballeira Angela
- Torres Fuentes Joaquina
- Vazquez Santamaria Carlos
Secretario
- Blazquez Carballeira Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 202, S 8, H M 41042, I/A 13 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: ELECTRODOMESTICOS LYN CO SA
Administrador Unico
- Blazquez Carballeira Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8756 , F 22, S 8, H M 140879, I/A 10 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: EUROPEA DEL HOGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Blazquez Carballeira Angela
- Blazquez Carballeira Primitivo
Consejero
Presidente
Secretario
- Blazquez Carballeira Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 202, S 8, H M 41042, I/A 12 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: ELECTRODOMESTICOS LYN CO SA
Administrador Unico
- Blazquez Carballeira Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8756 , F 22, S 8, H M 140879, I/A 9 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-28
Empresa: FERIAL ELECTRO SL
Administrador Unico
- Blazquez Carballeira Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9303 , F 88, S 8, H M 149626, I/A 5 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Empresa: EUROPEA DEL HOGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Blazquez Carballeira Angela
- Blazquez Carballeira Primitivo
Consejero
Presidente
Secretario
- Blazquez Carballeira Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 201, S 8, H M 41042, I/A 11 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-28
Información de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA
Mostramos los datos de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos