BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO
Informe ejecutivo de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEA DEL HOGAR SA | Consejero | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO
Empresa: ELECTRO PARACUELLOS SL
Administrador Unico
- Blazquez Carballeira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13858 , F 150, S 8, H M 226715, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: EUROPEA DEL HOGAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blasco Gutierrez Jose Luis
- Blazquez Carballeira Alvaro
- Blazquez Carballeira Angela
- Torres Fuentes Joaquina
- Vazquez Santamaria Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 202, S 8, H M 41042, I/A 13 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: EUROPEA DEL HOGAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 202, S 8, H M 41042, I/A 12 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: EUROPEA DEL HOGAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 201, S 8, H M 41042, I/A 11 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-28
Información de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO
Mostramos los datos de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLAZQUEZ CARBALLEIRA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos