BLANCO MARTINEZ LUCIANO
Informe ejecutivo de BLANCO MARTINEZ LUCIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BLANCO MARTINEZ LUCIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTURGA SL | Apoderado | 08/08/2018 | |
PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL | Apoderado | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE BLANCO MARTINEZ LUCIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO MARTINEZ LUCIANO
Empresa: GESTURGA SL
Apoderado
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 68, S 8, H SC 26620, I/A 5 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-15
Empresa: GESTURGA SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 68, S 8, H SC 26620, I/A 4 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-15
Empresa: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL
Apoderado
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 121, S 8, H SC 6606, I/A 6 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Empresa: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 121, S 8, H SC 6606, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Empresa: ESTRELA DE SANTIAGO SA
Apoderado
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33836 , F 90, S 8, H B 180810, I/A 29 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
Empresa: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 121, S 8, H SC 6606, I/A 4 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-11-15
Empresa: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL
Administrador Unico
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 121, S 8, H SC 6606, I/A 4 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-11-15
Información de BLANCO MARTINEZ LUCIANO
Mostramos los datos de BLANCO MARTINEZ LUCIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO MARTINEZ LUCIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos