BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA
Informe ejecutivo de BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTURGA SL | Administrador Unico | 08/08/2018 | |
PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL | Administrador Unico | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA
Empresa: TECNICAS MODULARES DEL HORMIGON SL
Liquidador Unico
- Blanco Fernandez Maria Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 2, S 8, H SC 47622, I/A 2 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-15
Empresa: TECNICAS MODULARES DEL HORMIGON SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Ferreño Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 2, S 8, H SC 47622, I/A 2 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-15
Empresa: GESTURGA SL
Administrador Unico
- Blanco Fernandez Maria Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 68, S 8, H SC 26620, I/A 4 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-15
Empresa: GESTURGA SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 68, S 8, H SC 26620, I/A 4 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-15
Empresa: TECNICAS MODULARES DEL HORMIGON SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Ferreño Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 1, S 8, H SC 47622, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-15
Empresa: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL
Administrador Unico
- Blanco Fernandez Maria Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 121, S 8, H SC 6606, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Empresa: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 121, S 8, H SC 6606, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Empresa: COSMETICS A & B DESIGNS SL
Liquidador
- Blanco Fernandez Maria Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 84, S 8, H SC 17959, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-15
Empresa: COSMETICS A & B DESIGNS SL
Administrador Unico
- Blanco Fernandez Maria Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 84, S 8, H SC 17959, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-15
Empresa: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA SL
Administrador Solidario
- Blanco Fernandez Maria Angelica
- Blanco Martinez Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 121, S 8, H SC 6606, I/A 4 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-11-15
Información de BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA
Mostramos los datos de BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO FERNANDEZ MARIA ANGELICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos