BLANCO CANGA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de BLANCO CANGA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BLANCO CANGA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS BLANCO SL | Administrador Unico | 05/05/2015 |
VINCULACIONES DE BLANCO CANGA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO CANGA MARIA JESUS
Empresa: MECANICA DE CASTRILLON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Canga Maria Jesus
- Celis Martinez Jose Antonio
- Espinosa Martinez Victor Luis
- Rodriguez Menendez Alfredo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 216, S 8, H AS 6666, I/A 47 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-33
Empresa: DESARROLLOS BLANCO SL
Administrador Unico
- Blanco Canga Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082 , F 153, S 8, H AS 46677, I/A 3 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-33
Empresa: VIDRIOASTUR SL
Administrador Solidario
- Blanco Canga Alberto
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3975 , F 119, S 8, H AS 43891, I/A 3 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-33
Empresa: PROMOSUR ATLANTICO SL
Consejero Delegado
- Blanco Canga Maria Jesus
Consejero
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Blanco Canga Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 69, S 8, H IF 3521, I/A 6 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-35
Empresa: FUERTEASTUR SL
Consejero
Presidente
- Blanco Canga Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 37, S 8, H IF 2966, I/A 10 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-35
Empresa: MECANICA DE CASTRILLON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Canga Maria Jesus
- Celis Martinez Jose Antonio
- Espinosa Martinez Victor Luis
- Rodriguez Menendez Alfredo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 124, S 8, H AS 6666, I/A 44 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-33
Empresa: VIDRIOASTUR SL
Administrador Solidario
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3975 , F 115, S 8, H AS 43891, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-33
Empresa: PROMOSUR ATLANTICO SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Blanco Canga Maria Jesus
Consejero
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Blanco Canga Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 68, S 8, H IF 3521, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-35
Empresa: PROMOSUR ATLANTICO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
- Ferreira Diz Jose Manuel
- GESTINOR SA
- Soriano Combarro Montserrat Begoña
Presidente
Secretario
- Blanco Canga Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 68, S 8, H IF 3521, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-35
Empresa: MECANICA DE CASTRILLON SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Blanco Canga Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 121, S 8, H AS 6666, I/A 39 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-33
VER MAS ACTOS
Información de BLANCO CANGA MARIA JESUS
Mostramos los datos de BLANCO CANGA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO CANGA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos