BLANCO CANGA ALBERTO LUIS
Informe ejecutivo de BLANCO CANGA ALBERTO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BLANCO CANGA ALBERTO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDRIOASTUR SL | Administrador Solidario | 12/06/2012 |
VINCULACIONES DE BLANCO CANGA ALBERTO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO CANGA ALBERTO LUIS
Empresa: PROMOSUR ATLANTICO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
Presidente
- Blanco Canga Alberto Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 69, S 8, H IF 3521, I/A 6 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-35
Empresa: FUERTEASTUR SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 37, S 8, H IF 2966, I/A 10 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-35
Empresa: VIDRIOASTUR SL
Administrador Solidario
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3975 , F 115, S 8, H AS 43891, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-33
Empresa: PROMOSUR ATLANTICO SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
Presidente
- Blanco Canga Alberto Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 68, S 8, H IF 3521, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-35
Empresa: PROMOSUR ATLANTICO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Blanco Canga Maria Jesus
- Ferreira Diz Jose Manuel
- GESTINOR SA
- Soriano Combarro Montserrat Begoña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 68, S 8, H IF 3521, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-35
Empresa: TALLERES ASIPO SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Canga Alberto Luis
- Espinosa Martinez Victor Luis
- Riaño Nieto Ruben
Consejero
- Blanco Canga Alberto Luis
- Blanco Canga Alfonso
- Riaño Nieto Luis
- Rodriguez Alvarez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 48, S 8, H AS 3350, I/A 22 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-33
Empresa: MECANICA DE CASTRILLON SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Canga Alberto Luis
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 121, S 8, H AS 6666, I/A 39 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-33
Empresa: TALLERES ASIPO SL
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Canga Alberto Luis
- Espinosa Martinez Victor Luis
- Gonzalez Teston Gaspar
- Riaño Nieto Ruben
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 47, S 8, H AS 3350, I/A 21 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-33
Empresa: TALLERES ASIPO SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Canga Alberto Luis
- Gonzalez Teston Gaspar
- Riaño Nieto Ruben
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 47, S 8, H AS 3350, I/A 21 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-33
Empresa: MECANICA DE CASTRILLON SA
Consejero Delegado Solidario
- Blanco Canga Alberto Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 119, S 8, H AS 6666, I/A 35 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-33
VER MAS ACTOS
Información de BLANCO CANGA ALBERTO LUIS
Mostramos los datos de BLANCO CANGA ALBERTO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO CANGA ALBERTO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos