BILSKAYA VERA
Informe ejecutivo de BILSKAYA VERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BILSKAYA VERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAR DE LA CONTRAVIESA 3 SL | Apoderado Solidario | 19/05/2023 | |
ZORI 14 SL | Apoderado Solidario | 19/05/2023 | |
PEACH BV 75 SL | Apoderado | 04/05/2023 | |
BK VINTURINA SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | |
OLIVENET GREEN POWER SL | Apoderado Solidario | 25/11/2022 | |
OLIVENET INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 09/06/2022 | |
OLIVENET TECHNOLOGY GROUP SL | Apoderado Solidario | 06/06/2022 | |
OLIVENET DATA CENTERS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 06/06/2022 | |
ESMESOFT SL | Apoderado Solidario | 10/06/2021 | |
OLIVENET IPTV SL | Apoderado Solidario | 13/01/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BILSKAYA VERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILSKAYA VERA
Empresa: ZORI 14 SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Ekaterina
- Bilskaya Irina
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 37, S 8, H MA173355, I/A 3 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-29
Empresa: SOLAR DE LA CONTRAVIESA 3 SL
Apoderado Solidario
- Bilskaya Ekaterina
- Bilskaya Elena
- Bilskaya Vera
- Kravtsov Habrov Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6333, L 5241, F 146, S 8, H MA174173, I/A 4 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-29
Empresa: SOLAR DE LA CONTRAVIESA 3 SL
Administrador Unico
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6333, L 5241, F 146, S 8, H MA174173, I/A 3 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-29
Empresa: PEACH BV 75 SL
Apoderado
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 33, S 8, H MA173354, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-29
Empresa: PEACH BV 75 SL
Administrador Unico
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 33, S 8, H MA173354, I/A 3 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-29
Empresa: BK VINTURINA SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Elena
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 12, S 8, H MA173350, I/A 2 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-29
Empresa: PEACH BV 75 SL
Administrador Unico
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 31, S 8, H MA173354, I/A 1 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-29
Empresa: OLIVENET NETWORK SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bilskaya Vera
- Kravtsov Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6190, L 5097, F 195, S 8, H MA123825, I/A 16 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-29
Empresa: OLIVENET SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Elena
- Bilskaya Vera
- Kravtsov Habrov Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6003, L 4910, F 90, S 8, H MA159007, I/A 10 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-29
Empresa: OLIVENET MOVIL SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Elena
- Bilskaya Vera
- Kravtsov Habrov Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 4570, F 111, S 8, H MA141835, I/A 8 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
VER MAS ACTOS
Información de BILSKAYA VERA
Mostramos los datos de BILSKAYA VERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILSKAYA VERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos