BILSKAYA EKATERINA
Informe ejecutivo de BILSKAYA EKATERINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BILSKAYA EKATERINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAR DE LA CONTRAVIESA 3 SL | Apoderado Solidario | 19/05/2023 | |
ZORI 14 SL | Apoderado Solidario | 19/05/2023 | |
BK VINTURINA SL | Apoderado | 04/05/2023 | |
ESMESOFT SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
OLIVENET MEDIA SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | |
PEACH BV 75 SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | |
GRUPO TIERRA NUEVA 2022 SL | Apoderado Solidario | 15/12/2022 | |
OLIVENET GREEN POWER SL | Apoderado Solidario | 25/11/2022 | |
RKH GRUPO INVERSOR 2022 SL | Apoderado Solidario | 18/10/2022 | |
OLIVENET INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 09/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BILSKAYA EKATERINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BILSKAYA EKATERINA
Empresa: ZORI 14 SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Ekaterina
- Bilskaya Irina
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 37, S 8, H MA173355, I/A 3 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-29
Empresa: SOLAR DE LA CONTRAVIESA 3 SL
Apoderado Solidario
- Bilskaya Ekaterina
- Bilskaya Elena
- Bilskaya Vera
- Kravtsov Habrov Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6333, L 5241, F 146, S 8, H MA174173, I/A 4 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-29
Empresa: BK VINTURINA SL
Apoderado
- Bilskaya Ekaterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 13, S 8, H MA173350, I/A 4 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-29
Empresa: BK VINTURINA SL
Administrador Unico
- Bilskaya Ekaterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 13, S 8, H MA173350, I/A 3 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-29
Empresa: ESMESOFT SL
Apoderado
- Bilskaya Ekaterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015, L 4922, F 152, S 8, H MA159724, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-29
Empresa: PEACH BV 75 SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Ekaterina
- Bilskaya Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 32, S 8, H MA173354, I/A 2 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-29
Empresa: OLIVENET MEDIA SL
Apoderado Solidario
- Bilskaya Ekaterina
- Kravtsov Habrov Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5570, L 4477, F 45, S 8, H MA136984, I/A 9 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-29
Empresa: BK VINTURINA SL
Administrador Unico
- Bilskaya Ekaterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6315, L 5223, F 11, S 8, H MA173350, I/A 1 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-29
Empresa: GRUPO TIERRA NUEVA 2022 SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Ekaterina
- Bilskaya Elena
- Vera Bilskaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6205, L 5112, F 180, S 8, H MA168655, I/A 4 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Empresa: OLIVENET GREEN POWER SL
Apoderado Solidario
- Balashov Sergey
- Bilskaya Ekaterina
- Bilskaya Elena
- Bilskaya Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6206, L 5113, F 142, S 8, H MA168694, I/A 2 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-29
VER MAS ACTOS
Información de BILSKAYA EKATERINA
Mostramos los datos de BILSKAYA EKATERINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BILSKAYA EKATERINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos