BIANCHI FEDERICO
Informe ejecutivo de BIANCHI FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 82
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE BIANCHI FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUDAL SPV 2018 SL | Consejero | 03/08/2018 | 12/09/2023 |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/07/2015 | 12/06/2018 |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Consejero | 02/12/2014 | 12/06/2018 |
INVERSIONES LOMBOK SL | Apoderado Solidario | 23/09/2015 | 29/12/2015 |
INVERSIONES SIMILAN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2015 | 18/12/2015 |
INVERSIONES LOMBOK SL | Presidente | 08/07/2015 | 26/11/2015 |
INVERSIONES LOMBOK SL | Consejero | 08/07/2015 | 26/11/2015 |
INVERSIONES LOMBOK SL | Apoderado | 21/07/2015 | 26/11/2015 |
P3 CLA PARK SL | Apoderado Solidario | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
P3 CLA PARK SL | Apoderado Mancomunado | 01/06/2015 | 24/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BIANCHI FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIANCHI FEDERICO
Empresa: TUDAL SPV 2018 SL
Consejero
- Bianchi Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40114 , F 10, S 8, H M 666303, I/A 8 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: TUDAL SPV 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37370 , F 65, S 8, H M 666303, I/A 2 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bianchi Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32074 , F 151, S 8, H M 292303, I/A 61 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL
Consejero
- Bianchi Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32074 , F 151, S 8, H M 292303, I/A 60 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: INVERSIONES LOMBOK SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33620 , F 186, S 8, H M 605179, I/A 7 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: INVERSIONES SIMILAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bianchi Federico
- Gomez Diez Isabel
- Gonzalez Hernandez Paloma
- Hernandez Hernandez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31467 , F 187, S 8, H M 566404, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Empresa: INVERSIONES LOMBOK SL
Apoderado
- Bianchi Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33620 , F 185, S 8, H M 605179, I/A 5 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: INVERSIONES LOMBOK SL
Consejero
- Bianchi Federico
Presidente
- Bianchi Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33620 , F 185, S 8, H M 605179, I/A 5 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: INVERSIONES NINARA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bianchi Federico
Apoderado
- Bianchi Federico
- Bianchi Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32834 , F 218, S 8, H M 591026, I/A 6 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Empresa: INVERSIONES NINARA SL
Consejero
- Bianchi Federico
Presidente
- Bianchi Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32834 , F 218, S 8, H M 591026, I/A 6 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
VER MAS ACTOS
Información de BIANCHI FEDERICO
Mostramos los datos de BIANCHI FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIANCHI FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos