BEZARES DEL CUETO JAVIER
Informe ejecutivo de BEZARES DEL CUETO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BEZARES DEL CUETO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCB INFORMATICA Y CONTROL SL | Administrador Unico | 07/09/2017 |
VINCULACIONES DE BEZARES DEL CUETO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEZARES DEL CUETO JAVIER
Empresa: BCB INFORMATICA Y CONTROL SL
Administrador Unico
- Bezares Del Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167 , F 216, S 8, H M 175744, I/A 11 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Empresa: BCB INFORMATICA Y CONTROL SL
Consejero Delegado
- Bezares Del Cueto Javier
Consejero
- Bezares Del Cueto Ignacio
- Bezares Del Cueto Javier
- Bezares Del Cueto Jose Luis
Presidente
- Bezares Del Cueto Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167 , F 216, S 8, H M 175744, I/A 10 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: BCB INFORMATICA Y CONTROL SL
Presidente
- Bezares Del Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167 , F 215, S 8, H M 175744, I/A 9 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: BCB INFORMATICA Y CONTROL SL
Consejero Delegado
- Bezares Del Cueto Javier
Consejero
- Bezares Del Cueto Ignacio
- Bezares Del Cueto Javier
- Bezares Del Cueto Jose Luis
- Bezares Diaz Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167 , F 212, S 8, H M 175744, I/A 8 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Empresa: BCB INFORMATICA Y CONTROL SL
Administrador Unico
- Bezares Del Cueto Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11167 , F 212, S 8, H M 175744, I/A 8 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Información de BEZARES DEL CUETO JAVIER
Mostramos los datos de BEZARES DEL CUETO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEZARES DEL CUETO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos